Avant tout, sélectionnez votre interface / Please select your language first :
Home
Connexion

Identifiant/mot de passe perdu

Multipllication par 11


Notations utilisées :

  • Dans ce qui suit, la symbole "/ " indiquera une séparation entre deux groupes de chiffres.


  • Les chiffres qui seront notés en "indice" comme le 1 de 15 (voir 3ème partie ci-dessous) montrent une retenue qui devra être ajoutée au chiffre situé à gauche.

 

 

1ère partie - Multiplication d'un nombre à deux chiffres par 11


Exemple – On veut calculer 23 x 11.

La méthode :

On « écarte » le 2 et le 3, et entre eux, on place leur somme (2+3 = 5).

Le résultat :

23 x 11 = 2/2+3/3 = 253.

 

 

 

2ème partie - Multiplication d'un nombre à trois chiffres par 11


Exemple – On veut calculer 231 x 11

La méthode :

On reprend la même idée que précédemment : on "écarte" le 2 et le 1, et, dans les espaces qui sont apparus, on place le somme des deux nombres qui les entourent. On doit donc imaginer ceci :

2 / "espace entouré par 2 et 3" /  "espace entouré par 3 et 1" / 1

Le résultat :

231 x 11 = 2/2+3/3+1/1 = 2541.

 

 

3ème partie - Attention aux retenues


Exemple – On veut calculer 87 x 11.

La méthode :

On reprend évidemment la même méthode : On écarte le 8 et le 7, et dans l'espace qui apparait, on y place leur somme.

Le résultat :

8 7 x 11 = 8/8+7/7 = 8/15/7 = 957.


 Et si on se faisait un petit QCM ?

MULTIPLICATION PAR 11

Méthode pour multiplier mentalement n’importe quel nombre par 11

©Copyright 2018 VAK-Conseil.fr

| Mention légale |